Mandatsträger:
Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Mitglieder | |||
Herr Bezirksbeirat Julian Dietzschold | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
Herr Bezirksbeirat Markus Fleisch | AFD | AFD Mitglied | Mitglied |
Herr Bezirksbeirat Till Ikemann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Herr Bezirksbeirat Jonah Jäger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Herr Bezirksbeirat Marco Jäger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Herr Bezirksbeirat Donadeus Kulms | HD'er | HD'er Mitglied | Mitglied |
Herr Bezirksbeirat Alexander Leonhardt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Frau Bezirksbeirätin Dr. Simone Malaeksefat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
Herr Bezirksbeirat Janis Mampel | HD´er | HD´er Mitglied | Mitglied |
Herr Bezirksbeirat Dr. Lukas Mechler | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
N. N. | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
Frau Bezirksbeirätin Henriette Rehm | HD'er | HD'er Mitglied | Mitglied |
Herr Bezirksbeirat Jonas Schädel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Herr Bezirksbeirat Dr. Patrick Schmidt | Die PARTEI | Die PARTEI Mitglied | Mitglied |
Herr Bezirksbeirat Bernd Trauth | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Frau Bezirksbeirätin Imke Veit-Schirmer | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied |
Frau Bezirksbeirätin Larissa Weigel | GAL | GAL Mitglied | Mitglied |
Frau Bezirksbeirätin Sabrina Werner | Volt | Volt Mitglied | Mitglied |
Stadtteilvereinsvorsitzende/r | |||
Herr Stadtteilvereinsvorsitzender Jörn Fuchs | Stadtteilvereinsvorsitzende/r | Stadtteilvereinsvorsitzende/r |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Herr Bezirksbeirat Daniel Al-Kayal | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.07.2018 | 21.07.2022 | von 24.07.2018 bis 21.07.2022 |
Frau Bezirksbeirätin Hannelore Beust | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |
Herr Bezirksbeirat Fritz Engbarth-Schuff | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |
Herr Bezirksbeirat Fatos Gashi | DIE PARTEI | DIE PARTEI Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 18.05.2023 | von 23.07.2019 bis 18.05.2023 |
Herr Stadtrat Sven Geschinski | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |
Herr Bezirksbeirat Heinz Gottfried | Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||
Frau Bezirksbeirätin Sabine Gübel | Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||
Frau Bezirksbeirätin Tatjana Miriam Hasse | Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||
Frau Stadträtin Marliese Heldner | HD'er | HD'er Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |
Herr Bezirksbeirat Roland Hoffmann | Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||
Herr Bezirksbeirat Stefan Holzmann | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 14.02.2022 | von 23.07.2019 bis 14.02.2022 |
Frau Bezirksbeirätin Ruth Hörner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |
Frau Bezirksbeirätin Marion Koch | GAL | GAL Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |
Herr Bezirksbeirat Niklas Kretz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 20.07.2023 | von 23.07.2019 bis 20.07.2023 |
Herr Bezirksbeirat Franz-Josef Lorenz | Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||
Herr Bezirksbeirat Friedrich Maaß | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.06.2018 | bis 01.06.2018 | |
Herr Bezirksbeirat Dr. Eike Christoph Mennerich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 |
Herr Bezirksbeirat Tilo Müller | Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||
Frau Bezirksbeirätin Katharina Nick | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 |
Frau Bezirksbeirätin Anne-Marie Parth | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 31.12.2021 | von 23.07.2019 bis 31.12.2021 |
Herr Bezirksbeirat Alexander Rehm | HD'er | HD'er Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |
Herr Stadtrat Jochen Ricker | HD'er | HD'er Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 |
Herr Bezirksbeirat Gerd Sauter | Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||
Herr Bezirksbeirat Wolfram Scherer | Mitglied | Mitglied | 10.07.2017 | bis 10.07.2017 | ||
Herr Bezirksbeirat Tim Staat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 |
Herr Bezirksbeirat Hans-Dieter von Westernhagen | Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||
Kinderbeauftragte/r | ||||||
Frau Kinderbeauftragte Magdalena Bäßler | Kinderbeauftragte/r | Kinderbeauftragte/r | 12.07.2022 | bis 12.07.2022 | ||
Herr Kinderbeauftragter Frank Kratzer | Kinderbeauftragte/r | Kinderbeauftragte/r | 08.05.2024 | bis 08.05.2024 | ||
Stellvertretende/r Kinderbeauftragte/r | ||||||
Herr Kinderbeauftragter Andreas Häfner | Mitglied / stellvertretende/r Kinderbeauftragte/r | Mitglied / stellvertretende/r Kinderbeauftragte/r | 09.11.2022 | 23.07.2024 | von 09.11.2022 bis 23.07.2024 |