Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.09.2009 | bis 23.09.2009 | |
Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.09.2009 | bis 23.09.2009 | |
Ordentliche Mitglieder | ||||||
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.09.2009 | bis 23.09.2009 | |
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.09.2009 | bis 23.09.2009 | |
Umweltausschuss bis 23.04.2013 | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.09.2009 | bis 23.09.2009 | |
Stellvertretende Mitglieder | ||||||
Bauausschuss bis 23.04.2013 | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.09.2009 | bis 23.09.2009 | |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.09.2009 | bis 23.09.2009 | |
Kulturausschuss bis 23.04.2013 | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.09.2009 | bis 23.09.2009 | |
Sozialausschuss bis 23.04.2013 | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.09.2009 | bis 23.09.2009 | |
Sportausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.09.2009 | bis 23.09.2009 | |
Ausschuss für Integration und Chancengleichheit bis 23.04.2013 | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2008 | 23.09.2009 | von 23.07.2008 bis 23.09.2009 |
Gemeinderätliche Vertreter (gemäß § 3 Absatz 2 der Satzung) | ||||||
Ausländerrat/Migrationsrat | CDU | CDU gemeinderätlicher Vertreter | gemeinderätlicher Vertreter | 23.09.2009 | bis 23.09.2009 |