Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Delegierende Stelle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||
Fraktionslose Gemeinderatsmitglieder | BL | BL Mitglied | Mitglied | 24.09.2009 | 23.07.2024 | von 24.09.2009 bis 23.07.2024 | ||
Gemeinderat | BL | BL Mitglied | Mitglied | 21.09.2004 | 23.07.2024 | von 21.09.2004 bis 23.07.2024 | ||
Ordentliche Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | BL | BL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2020 | 23.07.2024 | von 23.07.2020 bis 23.07.2024 | ||
Bau- und Umweltausschuss | BL | BL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | 30.09.2020 | von 23.04.2013 bis 30.09.2020 | ||
Bauausschuss bis 23.04.2013 | BL | BL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.09.2004 | 23.04.2013 | von 21.09.2004 bis 23.04.2013 | Fraktionsgemeinschaft Grünen/gen.hd | Fraktionsgemeinschaft Grünen/gen.hd |
Konversionsausschuss | BL | BL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2024 | von 24.07.2014 bis 23.07.2024 | ||
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | BL | BL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2020 | 23.07.2024 | von 23.07.2020 bis 23.07.2024 | ||
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | BL | BL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2024 | von 24.07.2014 bis 23.07.2024 | ||
Umweltausschuss bis 23.04.2013 | BL | BL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.09.2004 | 23.04.2013 | von 21.09.2004 bis 23.04.2013 | Fraktionsgemeinschaft Grünen/gen.hd | Fraktionsgemeinschaft Grünen/gen.hd |
Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Bildung und Kultur | BL | BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 01.10.2020 | von 24.07.2014 bis 01.10.2020 | ||
Ausschuss für Kultur und Bildung | BL | BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.2020 | 23.07.2024 | von 01.10.2020 bis 23.07.2024 | ||
Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | BL | BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2024 | von 24.07.2014 bis 23.07.2024 | ||
Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | BL | BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2020 | 23.07.2024 | von 23.07.2020 bis 23.07.2024 | ||
Haupt- und Finanzausschuss | BL | BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.09.2004 | 23.09.2009 | von 21.09.2004 bis 23.09.2009 | Fraktion der SPD | Fraktion der SPD |
Haupt- und Finanzausschuss | BL | BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2024 | von 24.07.2014 bis 23.07.2024 | ||
Jugendhilfeausschuss | BL | BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.04.2005 | 23.09.2009 | von 28.04.2005 bis 23.09.2009 | SPD Gemeinderatsfraktion (SPD) | SPD Gemeinderatsfraktion (SPD) |
Jugendhilfeausschuss | BL | BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2024 | von 24.07.2014 bis 23.07.2024 | ||
Konversionsausschuss | BL | BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | Fraktion der SPD | Fraktion der SPD |
Kulturausschuss bis 23.04.2013 | BL | BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.09.2004 | 23.09.2009 | von 21.09.2004 bis 23.09.2009 | GAL | GAL |
Sozialausschuss bis 23.04.2013 | BL | BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.09.2004 | 23.09.2009 | von 21.09.2004 bis 23.09.2009 | SPD Gemeinderatsfraktion (SPD) | SPD Gemeinderatsfraktion (SPD) |
Sportausschuss | BL | BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2024 | von 24.07.2014 bis 23.07.2024 | ||
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | BL | BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.09.2004 | 23.09.2009 | von 21.09.2004 bis 23.09.2009 | SPD Gemeinderatsfraktion (SPD) | SPD Gemeinderatsfraktion (SPD) |
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | BL | BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.09.2009 | 24.07.2014 | von 23.09.2009 bis 24.07.2014 | Fraktion der SPD | Fraktion der SPD |
Zuhörer / Gäste / Sitzweitergabe | ||||||||
Ausschuss für Bildung und Kultur | BL | BL Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
Ausschuss für Integration und Chancengleichheit bis 23.04.2013 | BL | BL Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 23.09.2009 | 23.04.2013 | von 23.09.2009 bis 23.04.2013 | ||
Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | BL | BL Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
Haupt- und Finanzausschuss | BL | BL Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 23.09.2009 | 24.07.2014 | von 23.09.2009 bis 24.07.2014 | ||
Jugendhilfeausschuss | BL | BL Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 23.09.2009 | 24.07.2014 | von 23.09.2009 bis 24.07.2014 | ||
Kulturausschuss bis 23.04.2013 | BL | BL Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 23.09.2009 | 23.04.2013 | von 23.09.2009 bis 23.04.2013 | ||
Sozialausschuss bis 23.04.2013 | BL | BL Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 23.09.2009 | 23.04.2013 | von 23.09.2009 bis 23.04.2013 | ||
Sportausschuss | BL | BL Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 21.09.2004 | 24.07.2014 | von 21.09.2004 bis 24.07.2014 | ||
Gemeinderätliche beratende Vertreter | ||||||||
Jugendgemeinderat | BL | BL gemeinderätlicher beratender Vertreter | gemeinderätlicher beratender Vertreter | 23.09.2009 | 24.07.2014 | von 23.09.2009 bis 24.07.2014 | Arbeitsgemeinschaft der GAL/HD P&E | Arbeitsgemeinschaft der GAL/HD P&E |
Einzelmitglied | ||||||||
Direkt Kontakt zu den Parteien im Gemeinderat | BL | BL Einzelmitglied | Einzelmitglied | 01.11.2013 | 23.07.2024 | von 01.11.2013 bis 23.07.2024 |