Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Fraktion GAL | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 30.06.2008 | bis 30.06.2008 | |
Gemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | |||
Fraktion Grüne | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 01.07.2008 | von 01.07.2008 | |
Ordentliche Mitglieder | ||||||
Jugendhilfeausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
Kulturausschuss bis 23.04.2013 | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
Umweltausschuss bis 23.04.2013 | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
Stellvertretende Mitglieder | ||||||
Bauausschuss bis 23.04.2013 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
Haupt- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
Sozialausschuss bis 23.04.2013 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
Ausschuss für Integration und Chancengleichheit bis 23.04.2013 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2008 | von 23.07.2008 | |
Zuhörer / Gäste / Sitzweitergabe | ||||||
Sportausschuss | Grüne | Grüne Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | |||
Gemeinderätliche beratende Mitglieder | ||||||
Jugendgemeinderat | Grüne | Grüne gemeinderätliches beratendes Mitglied | gemeinderätliches beratendes Mitglied | 25.01.2006 | 23.07.2008 | von 25.01.2006 bis 23.07.2008 |
Gemeinderätliche Vertreter (gemäß § 3 Absatz 2 der Satzung) | ||||||
Ausländerrat/Migrationsrat | Grüne | Grüne gemeinderätlicher Vertreter | gemeinderätlicher Vertreter |