Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Delegierende Stelle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellvertretender Vorsitzender | ||||||||
Ausländerrat/Migrationsrat | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 12.10.2017 | 23.07.2019 | von 12.10.2017 bis 23.07.2019 | |||
Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Sportausschuss | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2018 | 23.11.2018 | von 30.08.2018 bis 23.11.2018 | |||
Nicht gemeinderätliche beratende ordentliche Mitglieder | ||||||||
Jugendhilfeausschuss | SchA | SchA nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 25.10.2016 | bis 25.10.2016 | Staatliches Schulamt Mannheim | Staatliches Schulamt Mannheim | |
Nicht gemeinderätliche beratende stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 02 | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 02 | 23.07.2019 | 23.09.2019 | von 23.07.2019 bis 23.09.2019 | ||
Jugendhilfeausschuss | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 02 | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 02 | 23.07.2019 | 23.09.2019 | von 23.07.2019 bis 23.09.2019 | ||
Kinderbeauftragte/r | ||||||||
Bezirksbeirat Ziegelhausen | Kinderbeauftragte/r | Kinderbeauftragte/r | 24.07.2024 | von 24.07.2024 |