Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | ||||||
Fraktion SPD | SPD | SPD stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 29.05.2017 | 23.07.2019 | von 29.05.2017 bis 23.07.2019 |
Mitglieder | ||||||
Fraktion SPD | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.05.2017 | bis 29.05.2017 | |
Gemeinderat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.10.2022 | bis 13.10.2022 | |
Fraktion SPD | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | 13.10.2022 | von 24.07.2019 bis 13.10.2022 |
Ordentliche Mitglieder | ||||||
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 25.07.2017 | bis 25.07.2017 | |
Bau- und Umweltausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.09.2020 | bis 30.09.2020 | |
Konversionsausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 25.07.2017 | 23.07.2019 | von 25.07.2017 bis 23.07.2019 |
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | 13.10.2022 | von 23.07.2019 bis 13.10.2022 |
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2020 | 13.10.2022 | von 23.07.2020 bis 13.10.2022 |
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2020 | 13.10.2022 | von 23.07.2020 bis 13.10.2022 |
Stellvertretende Mitglieder | ||||||
Sportausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 13.10.2022 | bis 13.10.2022 | |
Ausschuss für Bildung und Kultur | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.2020 | bis 01.10.2020 | |
Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 13.10.2022 | bis 13.10.2022 | |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 13.10.2022 | bis 13.10.2022 | |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 13.10.2022 | bis 13.10.2022 | |
Konversionsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.07.2017 | bis 25.07.2017 | |
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.07.2017 | 23.07.2019 | von 25.07.2017 bis 23.07.2019 |
Konversionsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 13.10.2022 | von 23.07.2019 bis 13.10.2022 |
Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2020 | 13.10.2022 | von 23.07.2020 bis 13.10.2022 |
Ausschuss für Kultur und Bildung | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.2020 | 13.10.2022 | von 01.10.2020 bis 13.10.2022 |
Gemeinderätliche Vertreter | ||||||
Ausländerrat/Migrationsrat | SPD | SPD gemeinderätlicher Vertreter | gemeinderätlicher Vertreter | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 |