Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Delegierende Stelle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraktionslose Mitglieder | ||||||||
Direkt Kontakt zu den Parteien im Gemeinderat | FWV | FWV Fraktionsloses Mitglied | Fraktionsloses Mitglied | 01.11.2013 | von 01.11.2013 | |||
Mitglieder | ||||||||
Gemeinderat | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | |||||
Fraktionslose Gemeinderatsmitglieder | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | |||||
Ordentliche Mitglieder | ||||||||
Bauausschuss bis 23.04.2013 | FWV | FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | Fraktion der CDU | Fraktion der CDU | |
Sportausschuss | FWV | FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 17.03.2011 | bis 17.03.2011 | Fraktionsgemeinschaft Grünen/gen.hd | Fraktionsgemeinschaft Grünen/gen.hd | |
Sozialausschuss bis 23.04.2013 | FWV | FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 17.03.2011 | 23.04.2013 | von 17.03.2011 bis 23.04.2013 | Fraktion der CDU | Fraktion der CDU |
Umweltausschuss bis 23.04.2013 | FWV | FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 17.03.2011 | 23.04.2013 | von 17.03.2011 bis 23.04.2013 | Fraktion der CDU | Fraktion der CDU |
Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | FWV | FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | von 23.04.2013 | Fraktion der CDU | Fraktion der CDU | |
Bau- und Umweltausschuss | FWV | FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | von 23.04.2013 | |||
Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Jugendhilfeausschuss | FWV | FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||||
Sozialausschuss bis 23.04.2013 | FWV | FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 17.03.2011 | bis 17.03.2011 | Fraktion der CDU | Fraktion der CDU | |
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | FWV | FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Fraktionsgemeinschaft Grünen/gen.hd | Fraktionsgemeinschaft Grünen/gen.hd | |||
Umweltausschuss bis 23.04.2013 | FWV | FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 17.03.2011 | bis 17.03.2011 | Fraktion der CDU | Fraktion der CDU | |
Haupt- und Finanzausschuss | FWV | FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.03.2010 | von 11.03.2010 | |||
Kulturausschuss bis 23.04.2013 | FWV | FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.03.2010 | 23.04.2013 | von 11.03.2010 bis 23.04.2013 | Fraktion der FDP | Fraktion der FDP |
Sportausschuss | FWV | FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 17.03.2011 | von 17.03.2011 | |||
Ausschuss für Bildung und Kultur | FWV | FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | von 23.04.2013 | Fraktion der FDP | Fraktion der FDP | |
Zuhörer / Gäste / Sitzweitergabe | ||||||||
Ausschuss für Integration und Chancengleichheit bis 23.04.2013 | FWV | FWV Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
Haupt- und Finanzausschuss | FWV | FWV Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 11.03.2010 | bis 11.03.2010 | |||
Kulturausschuss bis 23.04.2013 | FWV | FWV Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 11.03.2010 | bis 11.03.2010 | |||
Konversionsausschuss | FWV | FWV Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 23.04.2013 | von 23.04.2013 |