Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stellvertretende Mitglieder | ||||||
Ausschuss für Bildung und Kultur | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 01.10.2020 | von 23.07.2019 bis 01.10.2020 |
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2020 | von 23.07.2020 | |
Ausschuss für Kultur und Bildung | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.2020 | von 01.10.2020 | |
Ordentliche Mitglieder | ||||||
Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | von 23.07.2019 | |
Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2020 | 23.07.2024 | von 23.07.2020 bis 23.07.2024 |
Stellvertretende Mitglieder | ||||||
Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 | |
Bau- und Umweltausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 30.09.2020 | von 23.07.2019 bis 30.09.2020 |
Mitglieder | ||||||
Bezirksbeirat Weststadt | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 01.03.2018 | 23.07.2019 | von 01.03.2018 bis 23.07.2019 |
Stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | ||||||
Fraktion Grüne | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 23.07.2019 | 21.09.2021 | von 23.07.2019 bis 21.09.2021 |
Mitglieder | ||||||
Fraktion Grüne | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 22.09.2021 | von 22.09.2021 | |
Gemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | von 23.07.2019 | |
Ordentliche Mitglieder | ||||||
Haupt- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 |
Stellvertretende Mitglieder | ||||||
Haupt- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 | |
Jugendhilfeausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | von 23.07.2019 | |
Ordentliche Mitglieder | ||||||
Konversionsausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 | |
Stellvertretende Mitglieder | ||||||
Konversionsausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 |
Gemeinderätliche Mitglieder | ||||||
Migrationsbeirat | Grüne | Grüne gemeinderätliches Mitglied | gemeinderätliches Mitglied | 10.10.2019 | 23.07.2024 | von 10.10.2019 bis 23.07.2024 |
Ordentliche Mitglieder | ||||||
Sportausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | 14.11.2023 | von 23.07.2019 bis 14.11.2023 |
Stellvertretende Mitglieder | ||||||
Sportausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.11.2023 | 23.07.2024 | von 15.11.2023 bis 23.07.2024 |
Sportausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 | |
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2020 | von 23.07.2020 | |
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | von 23.07.2019 |